Hanes ariannol UNIVERSITY OF WARWICK SCIENCE PARK FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1046020
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2013 31/07/2014 31/07/2015 31/07/2016 31/07/2017
Cyfanswm Incwm Gros £227 £300 £725 £320 £7
Cyfanswm gwariant £0 £0 £161.76k £121.02k £7
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A