ymddiriedolwyr LEARNING FOR PLEASURE BRENTWOOD
Rhif yr elusen: 1046050
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Baker | Cadeirydd | 05 December 2017 |
|
|
||||
James Ablewhite | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Susan Cork | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Marion Andrews | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|
||||
Helena Sutherland-Harper | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
Michael Sutherland-Harper | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
Mark Richardson | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
|
||||
Patrick Rutherford | Ymddiriedolwr | 07 September 2015 |
|
|
||||
Kay Doyle | Ymddiriedolwr | 10 December 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.