Hanes ariannol NOTTINGHAM MENCAP
Rhif yr elusen: 1046081
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £552.58k | £627.31k | £627.46k | £747.34k | £902.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £502.13k | £559.10k | £556.01k | £577.78k | £725.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £457.89k | £500.40k | £462.31k | £562.33k | £672.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.15k | £8.75k | £109.34k | £30.25k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £40.08k | £16.65k | £120.40k | £91.04k | £34.92k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £503.32k | £601.35k | £500.09k | £653.18k | £860.40k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.19k | £9.31k | £6.96k | £3.12k | £6.90k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £56.74k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £502.13k | £559.10k | £556.01k | £577.78k | £725.77k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.