Hanes ariannol CLIFTON CAMPVILLE VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1046105
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £249.59k £49.70k £17.31k £17.42k £20.85k
Cyfanswm gwariant £280.23k £32.54k £10.71k £11.90k £12.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £17.67k £2.67k N/A N/A