Ymddiriedolwyr CLIFTON CAMPVILLE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1046105

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Moore | Cadeirydd | 15 October 2018 |
|
|
||||
Lorna Robinson | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||
Sue Wadham | Ymddiriedolwr | 24 January 2025 |
|
|
||||
Lucy Bryan | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|||||
Mary Burrows | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|
||||
David Burrows | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|
||||
Michelle Caroline Howard | Ymddiriedolwr | 23 August 2022 |
|
|
||||
Gillian Ann Bird | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Amanda Jayne Mahony | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
||||
Rev John William Rupert Grice | Ymddiriedolwr | 10 December 2018 |
|
|||||
Julie Smale | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|
||||
David Arnold Lodge | Ymddiriedolwr | 05 July 2004 |
|
|||||
Vaughan Andrew Taylor | Ymddiriedolwr | 02 August 2003 |
|
|
||||
Patricia Green | Ymddiriedolwr | 30 April 1977 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.