Hanes ariannol BETHPHAGE
Rhif yr elusen: 1046225
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.20m | £7.76m | £9.04m | £9.10m | £9.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.95m | £7.51m | £8.28m | £8.87m | £9.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.01m | £7.70m | £8.67m | £8.81m | £9.42m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £339.29k | £270.17k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £51.26k | £24.30k | £358.11k | £291.01k | £11.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.14m | £7.73m | £8.67m | £8.81m | £9.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.32k | £6.93k | £4.56k | £5.25k | £25.30k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.92m | £7.50m | £8.26m | £8.86m | £9.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £28.22k | £6.31k | £11.76k | £5.40k | £1.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £63.42k | £26.69k | £18.63k | £21.15k | £45.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.