MOORDALE COURT COMPANY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide residential care for people who have learning difficulties or other handicaps.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £248,701 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Redcar And Cleveland
Llywodraethu
- 10 Mai 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Ann Parry | Cadeirydd | 31 August 2017 |
|
|
||||
Michele Jukes | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|
||||
Nadine Oliver | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|
||||
Graham Arnold | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £189.53k | £206.06k | £210.85k | £235.94k | £251.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £192.55k | £202.74k | £215.06k | £226.76k | £238.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £187.83k | £198.59k | £202.61k | £233.98k | £248.70k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.56k | £7.46k | £8.24k | £1.51k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 MARCH 1995
Gwrthrychau elusennol
(1) THE RELIEF OF PERSONS WITH LEARNING DIFFICULTIES IN EAST CLEVELAND IN PARTICULAR BUT WITHOUT LIMITATION BY THE PROVISION OF RENTED ACCOMMODATION TO ENABLE SUCH PERSONS THE OPPORTUNITY TO HAVE INDEPENDENT LIVING. (2) THE RELIEF OF POVERTY BY THE PROVISION OF RENTED ACCOMMODATION FOR PERSONS IN EAST CLEVELAND WHO HAVE NEED OF SUCH. (3) THE RELIEF OF THOSE PERSONS IN NEED BY REASON OF THEIR AGE, FINANCIAL CIRCUMSTANCES, SICKNESS OR DISABLEMENT BY THE PROVISION OF SERVICES AND ASSISTANCE CALCULATED TO RELIEVE THEIR NEEDS
Maes buddion
EAST CLEVELAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Moordale Court
Davison Street
Lingdale
SALTBURN-BY-THE-SEA
Cleveland
TS12 3DX
- Ffôn:
- 01642284958
- E-bost:
- moordalectfinance@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window