Hanes ariannol DEEPING ST JAMES COMMUNITY PRIMARY SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1046301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £47.97k £38.32k £72.53k £50.38k £45.83k
Cyfanswm gwariant £47.25k £31.61k £79.59k £34.17k £65.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A