Hanes ariannol WINCHESTER ROUND TABLE CHARITABLE TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1046348
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £136.81k £47.72k £40.57k £185.25k £218.26k
Cyfanswm gwariant £105.90k £61.73k £66.32k £114.43k £162.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A