Hanes ariannol THE FRIENDS OF LAWN PRIMARY SCHOOL

Rhif yr elusen: 1046420
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.43k £6.25k £2.38k £5.04k £15.60k
Cyfanswm gwariant £7.29k £5.13k £7.26k £3.86k £20.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A