ymddiriedolwyr MYAWARE
Rhif yr elusen: 1046443
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Jones | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||||
Claire Wen | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||||
Dr Fiona Norwood | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||||
Rashmi Rungta | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|||||||
Penelope Theodora Henrion | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||||
Dr SAIJU JACOB | Ymddiriedolwr | 29 March 2018 |
|
|
||||||
Jon Rio | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
DR Bethan Lang | Ymddiriedolwr | 10 December 2013 |
|
|
||||||
Trevor Ranson | Ymddiriedolwr | 10 December 2013 |
|
|||||||
ANDREW JOHN ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.