Ymddiriedolwyr CALLIGRAPHY AND LETTERING ARTS SOCIETY
Rhif yr elusen: 1046526

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Anne Hodgkinson | Cadeirydd | 02 March 2024 |
|
|
||||
Dr Alison Rosemary Allan | Ymddiriedolwr | 02 March 2024 |
|
|
||||
Donna Deeks | Ymddiriedolwr | 02 March 2024 |
|
|
||||
Ma Vita Perpetual Enriquez | Ymddiriedolwr | 02 March 2024 |
|
|
||||
Jeffrey Bailey | Ymddiriedolwr | 05 March 2023 |
|
|
||||
Dave Cowan | Ymddiriedolwr | 05 March 2022 |
|
|
||||
SARAH LOUISE WALKER | Ymddiriedolwr | 06 March 2021 |
|
|
||||
JOSEPHINE SUSAN BROWN | Ymddiriedolwr | 06 March 2021 |
|
|
||||
SUSAN JENNIFER WHOLLEY | Ymddiriedolwr | 06 March 2021 |
|
|
||||
MEG MARGARET ELIZABETH CHAPMAN | Ymddiriedolwr | 07 March 2020 |
|
|
||||
Barbara Alldred | Ymddiriedolwr | 09 March 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.