Hanes ariannol THE ROMANIAN CHALLENGE CAMP

Rhif yr elusen: 1046578
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2005 31/08/2006 31/08/2007 31/08/2008 31/08/2009
Cyfanswm Incwm Gros £32.13k £23.65k £19.74k £12.58k £4.53k
Cyfanswm gwariant £31.49k £24.72k £19.17k £11.54k £6.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A