Hanes ariannol CHRIST APOSTOLIC CHURCH VICTORY CENTRE

Rhif yr elusen: 1046586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £46.78k £31.99k £39.97k £45.78k £22.41k
Cyfanswm gwariant £28.29k £39.51k £29.46k £28.71k £46.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A