ymddiriedolwyr THE SICKLE CELL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1046631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michele Salter | Cadeirydd | 01 April 2022 |
|
|||||
Lanre Ogundimu | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Julia McLarty | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Dr Kilali Basoene Ominu-Evbota | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||
Zainab Garba-Sani | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||
Lisett Brown | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||
Claudette Allerdyce | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|
||||
Nathan Fordwor-Hepburn | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||
Ganesh Sathyamoorthy | Ymddiriedolwr | 30 July 2017 |
|
|
||||
Carol Burt | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.