ISLAMIC CULTURAL CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Educational and community welfare
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Brent
Llywodraethu
- 23 Mai 1995: Cofrestrwyd
- MONKS PARK MASJID (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHAMMAD ATA-ULLAH | Cadeirydd | 26 June 2012 |
|
|||||
Rehmat Be Safdar BUTT | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|
||||
Hamida Begum ATA-ULLAH | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|
||||
Safia JABBAR | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|
||||
Arif KAPADIA | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|
||||
Nazmudin Gulamhusein Habib VIRANI | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|
||||
Yasir Khan | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|
||||
Mustafa Jabbar Butt | Ymddiriedolwr | 22 April 2022 |
|
|
||||
ALTAF GODAL | Ymddiriedolwr | 22 June 2012 |
|
|
||||
MUHAMMAD MOHSIN ATA-ULLAH | Ymddiriedolwr | 22 June 2012 |
|
|
||||
SAQIB ILYAS BUTT | Ymddiriedolwr | 22 June 2012 |
|
|
||||
SOLAD SAKANDAR MOHAMMED | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ARSHAD KHAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £254.29k | £396.70k | £248.95k | £390.90k | £279.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £183.38k | £230.74k | £192.40k | £212.31k | £204.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.00k | £27.24k | N/A | £49.80k | £10.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 23 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 23 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 02 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
30 Mehefin 2023
(Mae'r cyfrifon |
02 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 09 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 09 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 20 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 20 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 17 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 17 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28TH APRIL 1995. as amended on 29 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE ISLAMIC RELIGION . TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ISLAMIC CULTURE AND LANGUAGE AND THE ENGLISH LANGUAGE.TO RELIEVE THE POOR AND THE DISABLED.TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR PERSONS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH,AGE,INFIRMITY OR DISABLEMENT,POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES,WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE;AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF YOUNG CHILDREN BY THE PROVISION OF A PRE-SCHOOL PLAYGROUP.
Maes buddion
NOT DEFINED -IN PRACTICE L.B.OF BRENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
39 CECIL AVENUE
WEMBLEY
HA9 7DU
- Ffôn:
- 02089030786
- E-bost:
- icc.wembley@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window