Ymddiriedolwyr TAVERHAM WOMENS INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1046700

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEORGINA CLAPSON | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|||||
Susan Beevor Mrs | Ymddiriedolwr | 08 March 2024 |
|
|
||||
Molly Mason Mrs | Ymddiriedolwr | 08 March 2024 |
|
|
||||
Joy Glenister | Ymddiriedolwr | 10 February 2023 |
|
|
||||
Wendy Dubbins | Ymddiriedolwr | 10 February 2023 |
|
|
||||
Marion Daltrey | Ymddiriedolwr | 10 February 2023 |
|
|
||||
Gill Ruggles | Ymddiriedolwr | 14 November 2014 |
|
|
||||
LORNA STONE | Ymddiriedolwr | 06 February 2013 |
|
|
||||
GILLIAN WHITEHEAD | Ymddiriedolwr | 18 December 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.