Hanes ariannol POLLINGTON-CUM-BALNE PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1046836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (257 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £261.28k £220.06k £257.88k £332.48k £378.97k
Cyfanswm gwariant £237.68k £233.74k £252.80k £324.71k £369.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £11.20k £4.50k £3.50k