Hanes ariannol SLEAFORD AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU

Rhif yr elusen: 1046886
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £98.94k £89.20k £162.81k £145.86k £165.61k
Cyfanswm gwariant £109.85k £110.53k £140.72k £155.29k £157.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A