FRIENDS OF FERNWOOD JUNIOR SCHOOL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We hold fund raising activities eg Disco's, Summer Fayre, Quiz Nights etc to raise money to buy extra equipment for school that is not paid for out of the budget for example and adventure playground and 'Trim Trail' for the children to play on.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 August 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Nottingham
Llywodraethu
- 19 Hydref 2010: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1110407 FERNWOOD JUNIOR SCHOOL CHILDRENS ACCOUNT
- 02 Mehefin 1995: Cofrestrwyd
- 19 Hydref 2010: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/08/2004 | 30/08/2005 | 30/08/2006 | 30/08/2007 | 30/08/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.96k | £18.04k | £16.59k | £8.93k | £6.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.54k | £11.68k | £14.52k | £2.18k | £5.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2008 | 11 Tachwedd 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2008 | 19 Tachwedd 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2007 | 24 Ebrill 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2006 | 05 Rhagfyr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2006 | 05 Rhagfyr 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2005 | 21 Rhagfyr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2005 | 21 Rhagfyr 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED SEPTEMBER 1989 AS AMENDED 3 NOVEMBER 1994
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window