Hanes ariannol THE MID-NORFOLK RAILWAY PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1046931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £730.39k | £1.59m | £1.26m | £2.15m | £1.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £615.56k | £740.17k | £722.83k | £1.28m | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £137.29k | £662.60k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £128.24k | £1.05m | £1.09m | £1.17m | £1.38m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £328.70k | £286.83k | £66.87k | £261.82k | £146.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £265.08k | £252.11k | £682 | £60.40k | £127.09k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £44 | £2.36k | £2.58k | £24 | £29 | |
|
Incwm - Arall | £8.33k | £0 | £99.13k | £662.60k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £219.30k | £296.01k | £632.45k | £1.21m | £961.92k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £103.42k | £112.61k | £90.38k | £78.22k | £85.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.06k | £4.08k | £3.17k | £38.67k | £4.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £292.84k | £331.54k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.