ymddiriedolwyr THE MID-NORFOLK RAILWAY PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1046931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Francis Robinson | Cadeirydd | 01 March 2016 |
|
|
||||
Nigel Kenneth Edward Smith | Ymddiriedolwr | 16 September 2023 |
|
|
||||
DAVID SIMON PATEY | Ymddiriedolwr | 16 September 2023 |
|
|
||||
Richard James Coombs | Ymddiriedolwr | 16 September 2023 |
|
|
||||
Marie Elizabeth Saville | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||
Keith Rowland Montague | Ymddiriedolwr | 30 May 2018 |
|
|
||||
Derek Orr | Ymddiriedolwr | 02 July 2016 |
|
|
||||
James Bernard Leonard Oakley | Ymddiriedolwr | 04 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.