Hanes ariannol BOW ARTS TRUST
Rhif yr elusen: 1046958
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.42m | £2.37m | £2.12m | £2.78m | £3.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.32m | £2.50m | £1.74m | £2.14m | £2.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £30.54k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £219.63k | £411.53k | £456.59k | £407.58k | £61.22k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £655.42k | £659.29k | £875.25k | £966.20k | £957.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.39m | £364.12k | £136.75k | £208.39k | £399.75k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.35m | £1.30m | £1.09m | £1.59m | £1.82m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.45k | £15.13k | £12.22k | £12.66k | £14.55k | |
|
Incwm - Arall | £6.00k | £34.35k | £4.36k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.84m | £1.75m | £1.64m | £1.91m | £2.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.29m | £560.13k | £23.14k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £65.57k | £0 | £69.45k | £95.54k | £83.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £186.33k | £190.75k | £73.42k | £229.09k | £395.09k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.