ORIGIN COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of information, advice and practical assistance for new and small voluntary and community groups who need help to improve governance, administration, fundraising service delivery or to prepare specialist VCS documents. Provision of education and social welfare supports services for the inhabitants of London (and in particular persons of African Carribean origin). Providing work experienc
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 30 Mehefin 1995: Cofrestrwyd
- THE ORIGIN COMMUNITY ASSOCIATION (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Joseph | Cadeirydd | 01 October 2020 |
|
|
||||
Andrea Louis | Ymddiriedolwr | 06 August 2019 |
|
|
||||
Joan Fanus | Ymddiriedolwr | 06 August 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.47k | £1.26k | £1.45k | £1.46k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.47k | £1.26k | £1.45k | £1.46k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 95 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 95 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 461 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 461 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Mawrth 2023 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Mawrth 2023 | 421 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Chwefror 2021 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7TH MAY 1995
Gwrthrychau elusennol
(A)TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF LONDON AND IN PARTICULAR PERSONS OF AFRO CARIBBEAN ORIGIN BY ASSOCIATING TOGETHER SUCH PERSONS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS TO ADVANCE EDUCATION AND PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THOSE PERSONS. (B)TO ESTABLISH OR TO SECURE THE ESTABLISHMENT OF COMMUNITY CENTRES AND TO MAINTAIN AND MANAGE, OR TO CO-OPERATE WITH ANY LOCAL STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH CENTRES FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE ASSOCIATION AND ITS CONSTITUENT BODIES IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS.
Maes buddion
LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
101B BENTHAM COURT ESTATE
ROTHERFIELD STREET
LONDON
N1 3RD
- Ffôn:
- 07986 989 338
- E-bost:
- andrejoseph4210@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window