Hanes ariannol THE SCOTT HALL COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1047011
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.94k | £21.89k | £24.50k | £37.40k | £24.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.55k | £23.37k | £11.88k | £21.73k | £24.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £20 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £20.10k | £9.20k | £4.40k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.