ymddiriedolwyr THE INDEPENDENT SCHOOLS CHRISTIAN ALLIANCE
Rhif yr elusen: 1047025
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Alex Aldous | Cadeirydd | 03 March 2022 |
|
|
||||
Raymond Vincent Maher | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|||||
Elizabeth Grace Nesbitt | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Victor Selvaraj | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Rev Alice Monaghan | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Sue Clark | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Joanna Wright | Ymddiriedolwr | 16 June 2020 |
|
|
||||
Antony Spencer | Ymddiriedolwr | 10 January 2019 |
|
|
||||
Rev Andrew Hutchinson | Ymddiriedolwr | 12 June 2018 |
|
|
||||
Rev Jim Houghton | Ymddiriedolwr | 12 June 2018 |
|
|||||
FRANKIE KNIGHT | Ymddiriedolwr | 03 March 2015 |
|
|||||
NORMAN PATTERSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.