Hanes ariannol FIRSTHAND LIMITED

Rhif yr elusen: 1047029
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £47.57k £58.15k £44.67k £29.77k £22.92k
Cyfanswm gwariant £60.23k £60.31k £45.18k £32.45k £21.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A