THE GOOD SHEPHERD MISSION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a local Christian charity in Bethnal Green whose services are open to all, irrespective of background or belief. Our activities include: church activities, early years groups, children's and youth work, outreach to vulnerable adults.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Tower Hamlets
Llywodraethu
- 07 Mehefin 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Adrian Lynch | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
Simon Benedict Martin | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Katherine Elizabeth Gough | Ymddiriedolwr | 12 July 2020 |
|
|
||||
Dr Pip Chisholm | Ymddiriedolwr | 12 July 2020 |
|
|
||||
JENNY JOAN BOLLANS | Ymddiriedolwr | 13 December 2017 |
|
|||||
DARREN PRINCE | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £248.18k | £383.70k | £484.40k | £181.27k | £151.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £321.17k | £247.58k | £210.19k | £243.53k | £229.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9 MARCH 1995
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ADVANCEMENT PROCLAMATION AND FURTHERANCE OF THE CHRISTIAN FAITH IN THE LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS AND ELSEWHERE IN THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD, (B) THE RELIEF OF PERSONS IN CONDITIONS OF POVERTY NEED OR OTHER HARDSHIP OR WHO ARE AGED OR SICK IN THE SAID BOROUGH OR ELSEWHERE IN THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD, (C) THE ADVANCEMENT OF CHRISTIAN PUBLIC EDUCATION IN THE SAID BOROUGH OR ELSEWHERE IN THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AND (D) THE UNDERTAKING AND FULFILLING OF SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE SAID BOROUGH OR ELSEWHERE IN THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS ALSO ELSEWHERE IN THE UNITED KINGDOM AND WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Good Shepherd Mission
17 Three Colts Lane
LONDON
E2 6JL
- Ffôn:
- 02077393822
- E-bost:
- info@goodshepherdmission.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window