ymddiriedolwyr HERTS VISION LOSS
Rhif yr elusen: 1047148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Alexandra Hickinbotham | Cadeirydd | 05 May 2015 |
|
|
||||
Janet Picken MA, M.Sc. | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Raj Visram | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
David Ottolangui | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Alison Macdougall | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
||||
Paul Anthony Taylor | Ymddiriedolwr | 25 July 2017 |
|
|
||||
John Charles Creswick Page | Ymddiriedolwr | 25 July 2017 |
|
|
||||
John Duff Warner-Smith | Ymddiriedolwr | 24 November 2014 |
|
|
||||
RICHARD SEAMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.