ST.MARK'S PRE-SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pre-School Education for 2 1/2 to 4 year olds in the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Wiltshire
Llywodraethu
- 21 Mehefin 1995: Cofrestrwyd
- ST.MARK'S PLAYGROUP AND SCALLYWAGS TODDLER GROUP (Enw blaenorol)
- ST.MARK'S PRE-SCHOOL AND SCALLYWAGS TODDLER GROUP (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabel Elgy | Ymddiriedolwr | 12 November 2024 |
|
|
||||
Laura Sims | Ymddiriedolwr | 12 November 2024 |
|
|
||||
Nicola Soddy | Ymddiriedolwr | 08 October 2024 |
|
|
||||
Richard Soddy | Ymddiriedolwr | 08 October 2024 |
|
|
||||
Joanna Klein | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Dan Kieran | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Odelia McDonald | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Beth George | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Rachel Schendel | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £185.57k | £167.11k | £179.82k | £195.94k | £226.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £175.89k | £191.12k | £178.54k | £233.23k | £243.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £148.24k | £5.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 14 Medi 2024 | 76 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 14 Medi 2024 | 76 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 22 Ebrill 2024 | 297 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 22 Ebrill 2024 | 297 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 22 Ebrill 2024 | 662 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 09 Mai 2024 | 679 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 14 Ionawr 2022 | 198 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 14 Ionawr 2022 | 198 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 08 Rhagfyr 2020 | 161 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 JUNE 1995 AS AMENDED 18 JULY 2001
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SOMERSET ROAD
SALISBURY
WILTSHIRE
SP1 3BL
- Ffôn:
- 01722330382
- E-bost:
- admin@stmarks-preschool.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window