ymddiriedolwyr THE AMAR INTERNATIONAL CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1047432
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARONESS NICHOLSON OF WINTERBOURNE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Stanley Parrish | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
Siddik Bakir | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
Michael Boardman | Ymddiriedolwr | 16 March 2018 |
|
|
||||
DAVID JAMES KERR | Ymddiriedolwr | 29 November 2017 |
|
|
||||
Sharlene Wells Hawkes | Ymddiriedolwr | 04 May 2017 |
|
|
||||
Alastair Llewellyn John Redfern | Ymddiriedolwr | 04 May 2017 |
|
|
||||
DAMON JOHN PARKER | Ymddiriedolwr | 28 September 2012 |
|
|
||||
Dr THEODORE ZELDIN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.