REDEMPTORIS MATER HOUSE OF FORMATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity runs a House of Formation to train missionary priests for the Diocese of Westminster. It also supports pastoral activities carried out in the UK and abroad by the students in formation, by the staff and by the priests who have been ordained: evangelisation, catechesis, liturgical ministry, assistance to families, to elderly and housebound, hospital chaplaincy, etc.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
13 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
- Israel
Llywodraethu
- 22 Mehefin 1995: Cofrestrwyd
- REDEMPTORIS MATER (Enw gwaith)
- "REDEMPTORIS MATER" HOUSE OF FORMATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Father Lorenzo Andreini | Cadeirydd | 01 September 2015 |
|
|
||||
MR CHRISTOPHER HORSBURGH | Ymddiriedolwr | 09 July 2015 |
|
|
||||
John David Hayward | Ymddiriedolwr | 09 July 2015 |
|
|
||||
JOHN FRANCIS GREEN | Ymddiriedolwr | 05 September 2011 |
|
|
||||
ANTHONY MATTHEW COOK | Ymddiriedolwr | 11 July 2011 |
|
|
||||
MICHAEL JAMES ANDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER JOHN WALLACH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TERENCE FERGAL MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £137.71k | £162.28k | £137.05k | £214.72k | £175.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £141.66k | £161.12k | £149.06k | £174.75k | £176.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 06 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 06 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 24 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 24 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 15 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 15 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 08 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 08 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07/09/1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/06/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/06/2013
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE ROMAN CATHOLIC FAITH AND IN PARTICULAR TO FORM YOUNG MEN AND ADULTS TO THE PRESBYTERATE FOR THE NEW EVANGELIZATION AND FOR THAT PURPOSE TO ESTABLISH A HOUSE OF FORMATION
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. EDWARDS CONVENT
11 HAREWOOD AVENUE
LONDON
NW1 6LD
- Ffôn:
- 02077239364
- E-bost:
- rmhf.lnd@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window