ymddiriedolwyr BLUE WATCH YOUTH CENTRE
Rhif yr elusen: 1047550
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Surtees | Cadeirydd | 01 October 2014 |
|
|||||
Christine Barnes | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Beth Andrews | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Sheila Ferry | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
IAN LAWRENCE | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||
joseph Lemon | Ymddiriedolwr | 05 November 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.