Hanes ariannol AGE CONCERN (HERNE BAY)
Rhif yr elusen: 1047605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.80m | £1.65m | £1.90m | £1.41m | £1.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.28m | £1.26m | £1.29m | £1.31m | £1.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £29.92k | £29.92k | £29.92k | £418.49k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £526.16k | £587.99k | £595.32k | £271.83k | £110.91k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.01m | £930.31k | £1.38m | £742.56k | £698.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.53k | £7.09k | £1.63k | £3.97k | £7.90k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £695.17k | £641.35k | £453.58k | £577.94k | £772.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £79.70k | £69.00k | £61.58k | £85.21k | £131.95k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £76.09k | £37.36k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.28m | £1.25m | £1.29m | £1.31m | £1.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £564 | £942 | £356 | £442 | £646 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.