Hanes ariannol SIR JOHN GLEED TECHNOLOGY SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1047640
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012
Cyfanswm Incwm Gros £61.73k £90.87k £105.70k £56.33k £39.92k
Cyfanswm gwariant £59.96k £97.03k £103.83k £65.07k £43.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A