Hanes ariannol RISEDALE COMMUNITY COLLEGE FUND

Rhif yr elusen: 1047649
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £34.50k £435 £4.25k £27.78k £15.27k
Cyfanswm gwariant £34.70k £2.13k £9.51k £17.47k £20.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A