RALEIGH INTERNATIONAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raleigh International is a sustainable development charity. We harness the passion and energy of young people to effect positive change. Our programmes focus on providing access to safe water and sanitation, protecting vulnerable environments and building resilient communities. We operate in partnership with communities, non-governmental organisations and governments in 5 countries and in the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Cyfanswm incwm:
£3,890,585
Roddion a chymynroddion | £1.66m | |
Weithgareddau elusennol | £2.20m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £23.27k | |
Buddsoddiadau | £2.20k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£5,024,474
Codi arian | £168.56k | |
Weithgareddau elusennol | £4.86m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,422,587 o 2 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £168.56k | |
Gwariant elusennol | £4.86m |
Pobl

110 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
1362 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Costa Rica
- Nepal
- Nicaragwa
- Tanzania
- Yr Alban
Llywodraethu
- 30 Mehefin 1995: Cofrestrwyd
- MOTIVE8 (Enw gwaith)
- RALEIGH INTERNATIONAL (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR Khalid Kosser MBE | Cadeirydd | 30 March 2017 |
|
|
||||
Francesca Oberti | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Astha Wagle | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
VIRGINIA CATERINA STUART-TAYLOR | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|||||
Phoebe Louise Hanson | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Nicholas Peter Bartlett | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
Fatuma Abdi Mohamud | Ymddiriedolwr | 28 June 2018 |
|
|
||||
Lucy Emma Slack | Ymddiriedolwr | 28 June 2018 |
|
|
||||
Charles Lansley Joseland | Ymddiriedolwr | 28 June 2018 |
|
|
||||
Jack Newnham | Ymddiriedolwr | 16 June 2016 |
|
|
||||
Choong Fai CHAN | Ymddiriedolwr | 03 December 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.98m | £8.62m | £7.63m | £7.30m | £3.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.07m | £8.61m | £7.41m | £6.72m | £5.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £4.44m | £3.10m | £2.42m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.80m | £3.06m | £3.17m | £4.16m | £1.66m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £159.00k | £37.00k | £23.00k | £0 | £23.27k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.00m | £5.52m | £4.44m | £3.10m | £2.20m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £23.00k | £2.00k | £6.00k | £5.00k | £2.20k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £37.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.77m | £8.30m | £7.13m | £6.47m | £4.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £304.00k | £304.00k | £274.00k | £257.00k | £168.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.00k | £19.00k | £19.00k | £45.00k | £35.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £284.00k | £172.00k | £81.00k | £98.00k | £55.39k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.08m | £1.98m | £2.16m | £2.50m | £1.41m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.17m | £954.00k | £811.00k | £591.00k | £589.04k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 MAY 1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 17 FEBRUARY 1999 AND 17 JULY 2008.
Gwrthrychau elusennol
(1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND GLOBAL CITIZENSHIP (2) THE RELIEF OF THOSE IN NEED BY REASON OF DISADVANTAGE (3) THE ADVANCEMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT. THESE OBJECTS ARE ACHIEVED THROUGH EXPEDITIONS CARRIED OUT IN THE UK AND OTHER COUNTRIES, FOR THE PURPOSE OF PROVIDING EXPERIENTIAL LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT THROUGH ADVENTURE, CHALLENGE, AND THROUGH COMMUNITY, ENVIRONMENTAL, AND DEVELOPMENT PROJECTS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THIRD FLOOR
DEAN BRADLEY HOUSE
52 HORSEFERRY ROAD
LONDON
SW1P 2AF
- Ffôn:
- 02071831270
- E-bost:
- info@raleighinternational.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window