LEARNING THROUGH LEISURE WITH HOLIDAY EXPLORERS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity offers people who have a learning disability the ideal opportunity to increase their learning, independence and social skills through leisure and holiday activities. Volunteers from the community are recruited, trained and supported by the organisation to offer individual support and friendship.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Norfolk
- Suffolk
Llywodraethu
- 04 Gorffennaf 1995: Cofrestrwyd
- 18 Gorffennaf 2008: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- HOLIDAY EXPLORERS (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £111.65k | £137.52k | £148.47k | £100.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £138.17k | £133.32k | £159.42k | £114.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 18 Mehefin 2008 | 139 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 16 Gorffennaf 2008 | 167 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 14 Awst 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 17 Awst 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 16 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 16 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 11 Awst 2005 | 192 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 11 Awst 2005 | 192 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED JUNE 1994, JUNE 1995, AND AS AMENDED 21ST APRIL 1997 AND 17TH JUNE 1998 AND 28TH JUNE 2003
Gwrthrychau elusennol
RELIEF OF PERSONS IN EAST ANGLIA ( DEFINED AS SUFFOLK, NORFOLK, CAMBRIDGESHIRE AND ESSEX) WITH LEARNING DISABILITIES ("THE BENEFICIARIES") IN PARTICULAR BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF HOLIDAYS FOR THE BENEFICIARIES ALONGSIDE PERSONS WITHOUT LEARNING DISABILITIES AND BY PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE TO THE COMPANIONS WHO WILL GO ON HOLIDAY WITH THE BENEFICIARIES THUS ENABLING THE BENEFICIARIES TO TAKE HOLIDAYS FOR THEIR RELIEF WHICH THEY WOULD OTHERWISE BE UNABLE TO HAVE.
Maes buddion
SUFFOLK, NORFOLK, CAMBRIDGESHIRE AND ESSEX
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window