THE ERIC EVANS MEMORIAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support to disadvantaged young persons
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 04 Gorffennaf 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN MARTINEAU KINDER | Cadeirydd |
|
||||||
AMELIA EVANS | Ymddiriedolwr | 01 August 2011 |
|
|
||||
CYRIL HENRY FLAJSNER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £300 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £300 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Chwefror 2025 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Awst 2024 | 195 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Chwefror 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1ST JULY 1991
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE CAPITAL AND INCOME OF THE TRUST FUND UPON TRUST TO APPLY THE INCOME AND ALL OR SUCH PART OR PARTS OF THE CAPITAL FOR OR TOWARDS SUCH CHARITABLE PURPOSES AND TO MAKE DONATIONS TO SUCH CHARITABLE INSTITUTION OR INSTITUTIONS AT SUCH TIME OR TIMES AND IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISTCRETION THINK FIT PROVIDED THAT THE TRUSTEES MAY AT THEIR ABSOLUTE DISTRETION FOR THE PERIOD OF TWENTY-ONE YEARS FROM THE DATE OF THIS DEED INSTEAD OF APPLYING THE INCOME OF THE CHARITY IN THE YEAR ACCUMULATE ALL OR ANY PART SUCH INCOME AT COMPOUND INTEREST BY INVESTING THE SAME AND THE RESULTING INCOME IN ANY OF THE AUTHORISED INVESTMENTS AND HOLD THE SAME AS AN ACCRETION TO AND AS PART OF THE CAPITAL OF THE CHARITY WITHOUT PREJUDICE TO THEIR RIGHT TO APPLY THE WHOLE OR ANY PART OF SUCH ACCUMULATED INCOME IN ANY SUBSEQUENT YEAR AS IF THE SAME WERE INCOME OF THE CHARITY ARISING IN THE THEN CURRENT YEAR.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
55 THORNHILL SQUARE
LONDON
N1 1BE
- Ffôn:
- 02076099026
- E-bost:
- info@ericevanstrust.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window