Hanes ariannol THREE C'S SUPPORT
Rhif yr elusen: 1047736
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.27m | £5.47m | £6.74m | £6.65m | £6.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.29m | £5.69m | £7.15m | £6.85m | £7.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.98m | £5.18m | £6.42m | £6.29m | £6.65m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £27.00k | N/A | N/A | £72.01k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.26k | £1.89k | £800 | £3.96k | £78.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.22m | £5.40m | £6.71m | £6.63m | £6.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £36.45k | £41.29k | £28.05k | £17.05k | £12.79k | |
|
Incwm - Arall | £12.03k | £21.88k | £0 | £0 | £85 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.27m | £5.67m | £7.15m | £6.85m | £7.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.67k | £14.62k | £0 | £264 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.25k | £22.24k | £32.89k | £20.29k | £23.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.