ymddiriedolwyr NORTH DUFFIELD SCHOOL FUND
Rhif yr elusen: 1047913
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophie Lockwood | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||
Helen Birkinshaw | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||
Richard Brown | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|
||||
Jan Shally | Ymddiriedolwr | 13 March 2020 |
|
|
||||
Renny Hemingway | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||
Michaela Mounfield | Ymddiriedolwr | 21 November 2018 |
|
|
||||
Graham Dixon | Ymddiriedolwr | 12 February 2018 |
|
|
||||
GILLIAN VOLANS | Ymddiriedolwr | 06 January 2016 |
|
|
||||
JO-ANNE SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW RUSSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.