Dogfen lywodraethu LEEDS AUTISM SERVICES
Rhif yr elusen: 1047981
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 JUNE 1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 16TH DECEMBER 2000 ,31 MAY 2005 AND 13 JULY 2005. CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 21 JUNE 2005
Gwrthrychau elusennol
TO MEET THE INDIVIDUAL NEEDS OF ADULTS WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS THROUGH THE PROVISION OF RESIDENTIAL DAY CARE AND COMMUNITY OUTREACH SUPPORT SERVICES AND TO OFFER SUPPORT IN AREAS OF TRAINING, EDUCATION, AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OR OTHER APPROPRIATE MEANS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.