COBHAM COMMUNITY PRE-SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We operate a sessional pre-school on five days a week in a village community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £55,035 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 19 Gorffennaf 1995: Cofrestrwyd
- COBHAM COMMUNITY PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerian Cater | Ymddiriedolwr | 21 January 2025 |
|
|
||||
Lydia Zammit | Ymddiriedolwr | 21 January 2025 |
|
|
||||
Daljinder Upple | Ymddiriedolwr | 06 December 2024 |
|
|
||||
Stephanie Barnard | Ymddiriedolwr | 07 August 2024 |
|
|
||||
Rebecca Charlotte Newnes | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Katherine Joy Smith | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Kate Rose | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Lesley Hopperton | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Kerry Anne Sheppard | Ymddiriedolwr | 21 January 2022 |
|
|
||||
Nikki Bourne | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.25k | £83.94k | £88.07k | £105.68k | £95.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.31k | £81.52k | £77.79k | £96.96k | £95.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £70.67k | £60.32k | £52.79k | £64.06k | £55.04k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 06 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 06 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1ST OCTOBER 1986
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEED OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Cobham Community Pre-School
The Meadow Rooms
The Street
Cobham
Kent
DA12 3BZ
- Ffôn:
- 07562 666408
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window