Hanes ariannol APPLEGARTH C P SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1048023
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £7.00k £8.01k £5.84k £8.69k £1.37k
Cyfanswm gwariant £5.60k £6.49k £4.27k £6.38k £451
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A