Hanes ariannol HELLIFIELD PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1048032
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.54k | £25.00k | £24.78k | £24.94k | £23.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.05k | £24.27k | £25.35k | £24.99k | £23.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £17.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.