Ymddiriedolwyr THEATRE-RITES

Rhif yr elusen: 1048058
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ELIZABETH ANN LYNCH FRSA Cadeirydd 28 April 2015
Dim ar gofnod
Natasha Kathi-Chandra Ymddiriedolwr 01 November 2023
Dim ar gofnod
Laura Van Wymersch Ymddiriedolwr 01 November 2023
Dim ar gofnod
Brigitte Adela Ymddiriedolwr 01 November 2023
Dim ar gofnod
Katrina Duncan Ymddiriedolwr 07 January 2020
Dim ar gofnod
Hannah Victoria Murphy Ymddiriedolwr 09 December 2019
Dim ar gofnod
Liam Jarvis Ymddiriedolwr 31 January 2014
Dim ar gofnod
ROGER NELSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod