Ymddiriedolwyr LUTTERWORTH AND DISTRICT CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1048089
Up to date (32 days late)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Martin Mitchell | Cadeirydd | 09 September 2019 |
|
|
||||
Agnes Stella Spragg | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Mary Ann Stannard | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Susan Coburn | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
MICHAEL HANSFORD | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|||||
Jane Rosemary Clark | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Cottrell | Ymddiriedolwr | 29 October 2015 |
|
|
||||
Cynthia Anne Rogers | Ymddiriedolwr | 29 October 2015 |
|
|
||||
Candy Jane Smith | Ymddiriedolwr | 25 May 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.