NOW! CHARITY GROUP LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Now! is a community-led charity. Our flagship household services reduce waste and carbon footprint via reusing and recycling hundreds of tonnes of household items. Whilst our social inclusion activities maximise our social impact through multiple 'Projects for Good'. These are local support initiatives which are driven to achieve transformation for people at risk of exclusion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£712,604
Roddion a chymynroddion | £19.33k | |
Weithgareddau elusennol | £669.21k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £15.60k | |
Buddsoddiadau | £8.47k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£762,241
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £572.98k | |
Arall | £189.27k |
£6,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £18,952 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £189.27k | |
Gwariant elusennol | £572.98k |
Pobl

19 Gweithwyr
5 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Brighton And Hove
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 02 Awst 1995: Cofrestrwyd
- FURNITURE NOW (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gordon Sims | Cadeirydd | 23 March 2015 |
|
|
||||
Matthew Grant | Ymddiriedolwr | 24 July 2024 |
|
|
||||
David Carter | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Neil Andrew Whines | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
Caroline Cutress | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £582.55k | £732.58k | £624.60k | £745.48k | £712.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £551.49k | £520.22k | £566.28k | £755.40k | £762.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £208.36k | £106.57k | N/A | £18.95k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £64.00k | £181.71k | £205.44k | £90.77k | £19.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.12k | £15.53k | £0 | £12.92k | £15.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £503.99k | £377.63k | £402.01k | £639.34k | £669.21k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £448 | £348 | £1.07k | £2.45k | £8.47k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £157.36k | £16.09k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £551.24k | £352.61k | £364.25k | £755.10k | £572.98k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £251 | £165 | £30 | £300 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.61k | £4.72k | £2.48k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £20.00k | £17.17k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £167.44k | £202.00k | £0 | £189.27k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.94k | £4.04k | £13.28k | £97.20k | £1.16k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1 | £0 | £0 | £0 | £89.03k | |
|
Cyfanswm asedau | £142.99k | £350.61k | £427.01k | £339.75k | £269.21k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £10.49k | £5.83k | £33.15k | £39.74k | £11.81k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Chwefror 2024 | 118 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Chwefror 2024 | 118 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10 JUL 1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14 JUN 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25 SEP 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19 JUL 2017
Gwrthrychau elusennol
(A) TO RELIEVE IN CASES OF NEED, HARDSHIP AND DISTRESS BY PROVIDING SUCH PERSONS WHO ARE RESIDENT IN SOUTH EAST ENGLAND WITH FURNITURE AND HOUSEHOLD NECESSITIES OF ALL DESCRIPTIONS AND TO PROVIDE THE TRANSPORT FACILITIES TO MOVE THESE NECESSITIES BETWEEN ACCOMMODATION AND SITES. (B) TO FURTHER THE EDUCATION AND SKILLS OF PEOPLE RESIDENT IN THE ABOVE AREA, IN (1) THE ARTS AND TECHNIQUES OF THE REFURBISHMENT OF FURNITURE AND HOUSEHOLD GOODS; OR (2) ANY OTHER DISCIPLINES THAT WILL ENABLE INDIVIDUALS TO RECOVER CONFIDENCE, GAIN NEW SKILLS OR BECOME BETTER SOCIALISED, TO ENABLE THEM TO PROGRESS TOWARDS VOLUNTEERING EDUCATION OR PAID WORK. (C) THE PROTECTION AND PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT BY [I] THE PROMOTION OF SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT PRACTICES AND THE PROVISION OF RECYCLING AND REUSE FACILITIES [II]ADVANCING PUBLIC EDUCATION ABOUT ENVIRONMENTAL MATTERS RELATED TO SUSTAINABLE MANAGEMENT PRACTICES IN REGARDS TO HOUSEHOLD AND COMMERCIAL/INDUSTRIAL WASTE (III) CARRYING OUT RESEARCH AND DEVELOPMENT INTO SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT PRACTICES AND DISSEMINATING THE USEFUL RESULTS OF THAT RESEARCH (IV) PROMOTING AND INCREASING REUSE OF FURNITURE, ELECTRICS AND OTHER HOUSEHOLD MATERIALS/ITEMS THROUGH THE FULFILMENT OF THE OBJECTIVES IN 3A ABOVE.
Maes buddion
SOUTH EAST ENGLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Now! Charity Group Ltd
Furniture Now
1 Sketch Place
Brooks Road
Lewes East Sussex
BN7 2YG
- Ffôn:
- 01273487377
- E-bost:
- hello@nowcharity.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window