ymddiriedolwyr BULWARK COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1048141
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENNIS BURTON | Cadeirydd | 12 March 2012 |
|
|
||||
Hilary Margaret Beach | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
John Alexander Charles Rennie | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
||||
Rio Ashleigh Witaker | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
||||
Terence Wood | Ymddiriedolwr | 01 July 1995 |
|
|
||||
Chepstow Town Council | Ymddiriedolwr | 07 July 1994 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.