Ymddiriedolwyr EASTBOURNE AREA PARENTS'ACTION GROUP
Rhif yr elusen: 1048192

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGEL ASKEW | Cadeirydd | 06 April 2011 |
|
|
||||
Jill Margaret Shacklock | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Natasha Roberts | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
||||
Paul John Vallet | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
||||
Pamela Robotham | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Marylyn Jane Fellows-Poole | Ymddiriedolwr | 16 August 2018 |
|
|
||||
Ann Newton-Marcial | Ymddiriedolwr | 17 August 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.